¿Cuál es el resultado de evaluar (35*25000)-(25*26000)?

By Juan el profe

Para resolver este problema, primero debemos multiplicar 35 por 25000, lo cual nos da 875000. Luego, multiplicamos 25 por 26000, lo cual nos da 650000. Después, restamos 650000 de 875000, lo cual nos da 225000. Por lo tanto, el resultado de la expresión (35*25000)-(25*26000) es igual a 225000.

Explicación del resultado de: Evalúe (35*25000)-(25*26000)

El resultado de la expresión es 225000.

Deja un comentario